Vorsitzende |
Ortschaftsrat Steinsfurt | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 31.05.2005 | 06.10.2014 | von 31.05.2005 bis 06.10.2014 | Ortsvorsteherin | Ortsvorsteherin |
Mitglieder |
Ortschaftsrat Steinsfurt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.11.1999 | 30.05.2005 | von 24.11.1999 bis 30.05.2005 | Ortschaftsrätin | Ortschaftsrätin |
Ortschaftsrat Steinsfurt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.10.2014 | 21.07.2019 | von 07.10.2014 bis 21.07.2019 | Ortschaftsrätin | Ortschaftsrätin |
Hauptausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.01.2015 | 21.07.2019 | von 27.01.2015 bis 21.07.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.01.2015 | 21.07.2019 | von 27.01.2015 bis 21.07.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.01.2015 | 21.07.2019 | von 27.01.2015 bis 21.07.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
Elektronisches Verfahren des Gemeinderates | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.01.2015 | 21.07.2019 | von 27.01.2015 bis 21.07.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
Ausschuss für Technik und Umwelt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.01.2015 | 21.07.2019 | von 27.01.2015 bis 21.07.2019 | Stadträtin | Stadträtin |