Mitglieder |
Friedhelm Zoller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | 28.07.2014 | von 06.10.2009 bis 28.07.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Friedhelm Zoller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.09.2014 | | von 16.09.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Sibylle Würfel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.09.2014 | 26.01.2015 | von 16.09.2014 bis 26.01.2015 | Stadträtin | Stadträtin |
Manfred Wiedl | FW | FW Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | 26.10.2010 | von 06.10.2009 bis 26.10.2010 | Stadtrat | Stadtrat |
Manfred Wiedl | FW | FW Mitglied | Mitglied | 16.09.2014 | | von 16.09.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Dorothea Vogt | WH | WH Mitglied | Mitglied | 04.10.2004 | 26.07.2009 | von 04.10.2004 bis 26.07.2009 | Stadträtin | Stadträtin |
Georg Trunk | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | | von 06.10.2009 | Stadtrat | Stadtrat |
Jens Töniges | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | 16.09.2014 | | von 16.09.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Richard Spranz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.12.1984 | 28.07.2014 | von 27.12.1984 bis 28.07.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Alexander Speer | FW | FW Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | | von 06.10.2009 | Stadtrat | Stadtrat |
Adolf Skrobanek | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | 28.07.2014 | von 06.10.2009 bis 28.07.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Stefan Seitz | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | 28.07.2014 | von 06.10.2009 bis 28.07.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Stefan Schubert | AKTIVE | AKTIVE Mitglied | Mitglied | 25.04.2017 | 24.07.2024 | von 25.04.2017 bis 24.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
Jürgen Schön | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | 21.07.2019 | von 06.10.2009 bis 21.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
Jürgen Schön | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.09.1994 | 13.09.2004 | von 07.09.1994 bis 13.09.2004 | Stadtrat | Stadtrat |
Reiner Schock | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.09.2014 | 24.07.2024 | von 16.09.2014 bis 24.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
Karl-Heinz Schneckenberger | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 24.07.2024 | von 22.07.2019 bis 24.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
Elke Schlenker | FW | FW Mitglied | Mitglied | 26.10.2010 | 28.07.2014 | von 26.10.2010 bis 28.07.2014 | Stadträtin | Stadträtin |
Jens-Jochen Roth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
Elfriede Reif | AKTIVE | AKTIVE Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | 28.07.2014 | von 06.10.2009 bis 28.07.2014 | Stadträtin | Stadträtin |
Marianne Meißner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.10.2004 | 27.01.2015 | von 05.10.2004 bis 27.01.2015 | Stadträtin | Stadträtin |
Wolfgang Maier | FW | FW Mitglied | Mitglied | 25.10.2022 | | von 25.10.2022 | Stadtrat | Stadtrat |
Peter Keil | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.10.2004 | 28.07.2014 | von 06.10.2004 bis 28.07.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Simon Holzwarth | WH | WH Mitglied | Mitglied | 16.09.2014 | 21.07.2019 | von 16.09.2014 bis 21.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
Karlheinz Hess | FW | FW Mitglied | Mitglied | 05.10.2004 | | von 05.10.2004 | Stadtrat | Stadtrat |
Erwin Heß | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.10.2004 | 28.07.2014 | von 05.10.2004 bis 28.07.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Erwin Heß | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.10.2017 | | von 24.10.2017 | Stadtrat | Stadtrat |
Alexander Hertel | FW | FW Mitglied | Mitglied | 05.10.2004 | 24.04.2017 | von 05.10.2004 bis 24.04.2017 | Stadtrat | Stadtrat |
Richard Herbold | FW | FW Mitglied | Mitglied | 05.10.2004 | 21.07.2019 | von 05.10.2004 bis 21.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
Peter Hennig | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.09.1994 | 18.07.2022 | von 27.09.1994 bis 18.07.2022 | Stadtrat | Stadtrat |
Uwe Geiser | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | 28.07.2014 | von 06.10.2009 bis 28.07.2014 | Stadtrat | Stadtrat |
Uwe Geiser | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 24.07.2024 | von 22.07.2019 bis 24.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
Vorsitzender |
Rolf Geinert | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 02.05.2004 | 01.05.2012 | von 02.05.2004 bis 01.05.2012 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Mitglieder |
Anja Fürstenberger | B 90/Grüne | B 90/Grüne Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
Siegbert Eichstädter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.01.2015 | 21.07.2019 | von 27.01.2015 bis 21.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
Timo Dippel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.01.2015 | | von 27.01.2015 | Stadtrat | Stadtrat |
Michael Czink | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.10.2004 | 27.01.2015 | von 05.10.2004 bis 27.01.2015 | Stadtrat | Stadtrat |
Ursula Brenner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.01.2015 | 21.07.2019 | von 27.01.2015 bis 21.07.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
Wolfgang Bauer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.02.2003 | 23.10.2017 | von 11.02.2003 bis 23.10.2017 | Stadtrat | Stadtrat |
Ulrike Bauer | FW | FW Mitglied | Mitglied | 06.10.2009 | 28.07.2014 | von 06.10.2009 bis 28.07.2014 | Stadträtin | Stadträtin |
Vorsitzender |
Jörg Albrecht | | Vorsitz | Vorsitz | 02.05.2012 | 31.08.2024 | von 02.05.2012 bis 31.08.2024 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |